Orden General No. 32/2008 del día 22-sept-2008
Nombre y puesto, Estación, Turno:
Jefe
Humberto Conrado Juarez Sandoval, Sexta, A
Jefe y piloto
Edwin Estuardo Villagrán Reyes, Cuatro, A
Carlos Raúl Pérez Fuentes, Novena, B
Pilotos
Marcos Rodríguez Estrada, Cuarta, A
Carlos Enrique González Hernández, Tercera, B
Israel Alberto Aragón Escobar, Sexta, B
Bombero
Edgar Ernesto Juárez López, Segunda, A
Telefonistas
Erson Obdulio Alvarado Gómez, CCE, Grupo 2
Marvin Aroldo Méndez Moreno, CCE, Grupo 2
Septimo periodo vaccional 2008
Orden General No. 32/2008 del día 22-sept-2008
Listado de personal permanente que gozará el séptimo periodo vacacional 2008
Nombre, Del, Al, Debe presentarse:
Del 30/09/2008, Al 28/10/2008, Debe presentarse 29/10/2008
Vanesa Incolaza Rodríguez Noj,
Del 3009/2008, Al 04/11/2008, Debe presentarse 05/11/2008
Ana Maritza Sazo Martínez
Alberto Pérez Díaz
José Xiquin Caal
Juan Manuel Pérez Fuentes
Omar Natalio Vásquez Barrios
Luis Pedro León Toledo
Jorge Hugo Barrientos López
Basilio Alberto Díaz Barreda
Jorge Amílcar Coutiño Alvarado
Ernesto René Pineda Contreras
José Antonio Rodríguez Estrada
Del 01/10/2008, Al 29/10/2008, Debe presentarse 30/10/2008
Marco Tulio Pineda Soto
Róchale Toledo Santizo
José Angel Hernández Rivera
Del 01/10/2008, Al 05/11/2008, Debe presentarse 06/11/2008
Rafael Antonio Salguero Reyes
Víctor Manuel Torres Lemus
Jaime Enrique Cordón
Miguel Antonio Cuxil FloresEsvin Antonio Simon Urizar
Listado de personal permanente que gozará el séptimo periodo vacacional 2008
Nombre, Del, Al, Debe presentarse:
Del 30/09/2008, Al 28/10/2008, Debe presentarse 29/10/2008
Vanesa Incolaza Rodríguez Noj,
Del 3009/2008, Al 04/11/2008, Debe presentarse 05/11/2008
Ana Maritza Sazo Martínez
Alberto Pérez Díaz
José Xiquin Caal
Juan Manuel Pérez Fuentes
Omar Natalio Vásquez Barrios
Luis Pedro León Toledo
Jorge Hugo Barrientos López
Basilio Alberto Díaz Barreda
Jorge Amílcar Coutiño Alvarado
Ernesto René Pineda Contreras
José Antonio Rodríguez Estrada
Del 01/10/2008, Al 29/10/2008, Debe presentarse 30/10/2008
Marco Tulio Pineda Soto
Róchale Toledo Santizo
José Angel Hernández Rivera
Del 01/10/2008, Al 05/11/2008, Debe presentarse 06/11/2008
Rafael Antonio Salguero Reyes
Víctor Manuel Torres Lemus
Jaime Enrique Cordón
Miguel Antonio Cuxil FloresEsvin Antonio Simon Urizar
Cumpleañeros Septiembre 2008
Orden General No. 30/2008 del día 29-ago-2008
Cumpleañeros para el mes de septiembre de 2008
Día, Nombre
02 Marco Tulio Pineda Soto
04 Andrés Arístides Gómez Mejía
05 Reginaldo Patzán Pajoc
05 Francisco José de Jesús Falla Jiménez
09 Carlos Adolfo Bosos Rodríguez
14 Edgar Ernesto Juárez López
15 Fausto Morales López
18 César Augusto Delgado Hernández
19 Carlos René Mohr Ortega
19 Aldo Anibal Turuy Caal
19 Edwar Daniel Castro Navas
24 José Xiquin Caal
25 Efraín Fernando Cerna Mendoza
25 Erick Rony Morales Gaitán
27 José Efráin Clara Chávez
29 Rafael Amilcar Zúñiga Colindres
Cumpleañeros para el mes de septiembre de 2008
Día, Nombre
02 Marco Tulio Pineda Soto
04 Andrés Arístides Gómez Mejía
05 Reginaldo Patzán Pajoc
05 Francisco José de Jesús Falla Jiménez
09 Carlos Adolfo Bosos Rodríguez
14 Edgar Ernesto Juárez López
15 Fausto Morales López
18 César Augusto Delgado Hernández
19 Carlos René Mohr Ortega
19 Aldo Anibal Turuy Caal
19 Edwar Daniel Castro Navas
24 José Xiquin Caal
25 Efraín Fernando Cerna Mendoza
25 Erick Rony Morales Gaitán
27 José Efráin Clara Chávez
29 Rafael Amilcar Zúñiga Colindres
Descanso Rotativo Septiembre 2008
Orden General No. 30/2008 del día 29-ago-2008
Descanso Rotativo para el mes de Septiembre de 2008
1 Pineda Rodríguez, José Humberto
Pineda Soto, Marco Tulio
2 Mendoza Vásquez, Victor Manuel
Morales Hernández, Yohan Anibal
3 Ramírez Cano, Carlos Alejandro
Rodríguez Gómez, José Francisco
4 Morales Tecu, Vicente Antonio
Ortiz Car, Jorge Antonio
5 Rodríguez Ruiz, Jorge Enrique
Sáenz Sandoval, Carlos Humberto
6 Ortiz Romero, José Antonio
Osegueda Gutiérrez, Marco Antonio
7 Salguero Quintanilla, Rafael Antonio
Salguero Reyes, Rafael Antonio
8 Pacheco Leal, José Ángel
Paz Sauced, Julio Rodolfo
9 Sánchez Tomas, David
Sián Girón, Juan Esteban
10 Pérez Cash, Feliciano Juan
Pérez Díaz, Alberto
11 Toledo Santizo, Rocael
Toledo Ordóñez, Manuel
12 Pérez Fuentes, Juan Manuel
Pérez Pérez, Carlos Francisco
13 Torres Lemus, Víctor Manuel
Vásquez López, Saúl Joel
14 Pérez Salvadó, Carlos Antonio
Pérez Santos, Rodolfo Antonio
15 Vásquez Urbina, Juan José
Velásquez Sequen, Alejo
16 Piril Castro, Juan Antonio
Pocón Gutiérrez, Geovany Francisco
17 Villagrán Escobar, Ronald Benjamín
Xiquin Caal, Roberto
18 Pop Barillas, Pedro Antonio
Quinac García, Lázaro
19 Zúñiga Colindres, Rafael Amilcar
Acabal López, Ceferino
20 Rafael Natareno, Oscar Obdulio
Ramírez Beltetón, José Luis
21 Álvarez Marroquin, Alberto
Álvarez Morales, Lester Raúl
22 Raxón Argueta, César Augusto
Raxón Argueta, Carlos Gregorio
23 Alvizúres Godinez, Erick Augusto
Ambrosio Par, Juan Carlos
24 Rodríguez, Marcos
Rodríguez Delgado, Julio César
25 Ambrosio Román, José Luis
Aquino Pérez, Héctor Leonel
26 Rodríguez Roque, Marco Antonio
Sáenz Sandoval, Jorge Roberto
27 Aragón Escobar, Israel Alberto
Castro Hernández, José Alfredo
28 Santiago Samayoa, Edwin Rolando
Silva Tobias, Carlos Jacobo
29 Cerna Mendoza, Efraín Fernando
Chávez García, Juan Francisco
30 Simón Urízar, Esvin Estuardo
Turuy Caal, Aldo Anibal
Descanso Rotativo para el mes de Septiembre de 2008
1 Pineda Rodríguez, José Humberto
Pineda Soto, Marco Tulio
2 Mendoza Vásquez, Victor Manuel
Morales Hernández, Yohan Anibal
3 Ramírez Cano, Carlos Alejandro
Rodríguez Gómez, José Francisco
4 Morales Tecu, Vicente Antonio
Ortiz Car, Jorge Antonio
5 Rodríguez Ruiz, Jorge Enrique
Sáenz Sandoval, Carlos Humberto
6 Ortiz Romero, José Antonio
Osegueda Gutiérrez, Marco Antonio
7 Salguero Quintanilla, Rafael Antonio
Salguero Reyes, Rafael Antonio
8 Pacheco Leal, José Ángel
Paz Sauced, Julio Rodolfo
9 Sánchez Tomas, David
Sián Girón, Juan Esteban
10 Pérez Cash, Feliciano Juan
Pérez Díaz, Alberto
11 Toledo Santizo, Rocael
Toledo Ordóñez, Manuel
12 Pérez Fuentes, Juan Manuel
Pérez Pérez, Carlos Francisco
13 Torres Lemus, Víctor Manuel
Vásquez López, Saúl Joel
14 Pérez Salvadó, Carlos Antonio
Pérez Santos, Rodolfo Antonio
15 Vásquez Urbina, Juan José
Velásquez Sequen, Alejo
16 Piril Castro, Juan Antonio
Pocón Gutiérrez, Geovany Francisco
17 Villagrán Escobar, Ronald Benjamín
Xiquin Caal, Roberto
18 Pop Barillas, Pedro Antonio
Quinac García, Lázaro
19 Zúñiga Colindres, Rafael Amilcar
Acabal López, Ceferino
20 Rafael Natareno, Oscar Obdulio
Ramírez Beltetón, José Luis
21 Álvarez Marroquin, Alberto
Álvarez Morales, Lester Raúl
22 Raxón Argueta, César Augusto
Raxón Argueta, Carlos Gregorio
23 Alvizúres Godinez, Erick Augusto
Ambrosio Par, Juan Carlos
24 Rodríguez, Marcos
Rodríguez Delgado, Julio César
25 Ambrosio Román, José Luis
Aquino Pérez, Héctor Leonel
26 Rodríguez Roque, Marco Antonio
Sáenz Sandoval, Jorge Roberto
27 Aragón Escobar, Israel Alberto
Castro Hernández, José Alfredo
28 Santiago Samayoa, Edwin Rolando
Silva Tobias, Carlos Jacobo
29 Cerna Mendoza, Efraín Fernando
Chávez García, Juan Francisco
30 Simón Urízar, Esvin Estuardo
Turuy Caal, Aldo Anibal
Acuerdo de Directorio 04-2008
ACUERDO No. 04-2008
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que es necesario rendir homenaje a elementos valiosos que prestan sus servicios a la comunidad guatemalteca a través de esta Benemérita Institución.
CONSIDERANDO:
El desarrollo que el Comandante Rolando Antonio Lossi Arias ha tenido en los diferentes puestos que ha desempeñado en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, destacándose el haber sido Comandante Primer Jefe Ad Honorem en el año 2004-2006, Colaborador y Director de diferentes Estaciones y Escuela Técnica que conforma el Cuerpo de Bomberos Municipales en varias ocasiones.
CONSIDERANDO:
Que durante la existencia de la Institución ha demostrado un gran espíritu de colaboración de trabajo y entrega al prójimo.
CONSIDERANDO:
Que el Comandante Rolando Antonio Lossi Arias durante 35 años ha mantenido inclaudicable su vocación de servicio y de ayuda al pueblo de Guatemala a través de nuestra Institución.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala.
ACUERDA:
Otorgar al Comandante Rolando Antonio Lossi Arias la medalla de servicios distinguidos “Orden Comandante Ricardo Robles Díaz”
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que es necesario rendir homenaje a elementos valiosos que prestan sus servicios a la comunidad guatemalteca a través de esta Benemérita Institución.
CONSIDERANDO:
El desarrollo que el Comandante Rolando Antonio Lossi Arias ha tenido en los diferentes puestos que ha desempeñado en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, destacándose el haber sido Comandante Primer Jefe Ad Honorem en el año 2004-2006, Colaborador y Director de diferentes Estaciones y Escuela Técnica que conforma el Cuerpo de Bomberos Municipales en varias ocasiones.
CONSIDERANDO:
Que durante la existencia de la Institución ha demostrado un gran espíritu de colaboración de trabajo y entrega al prójimo.
CONSIDERANDO:
Que el Comandante Rolando Antonio Lossi Arias durante 35 años ha mantenido inclaudicable su vocación de servicio y de ayuda al pueblo de Guatemala a través de nuestra Institución.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala.
ACUERDA:
Otorgar al Comandante Rolando Antonio Lossi Arias la medalla de servicios distinguidos “Orden Comandante Ricardo Robles Díaz”
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
Acuerdo de Directorio 03-2008
ACUERDO No. 03-2008
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que es necesario rendir homenaje a elementos valiosos que han prestado sus servicios en pro del Pueblo de Guatemala, durante 25 años consecutivos.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala.
ACUERDA:
Otorgar la condecoración “Ingeniero Julio Obiols” por 25 años consecutivos de servicio a:
Julio Cesar Rodríguez Delgado
Mario Roberto Mendoza
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que es necesario rendir homenaje a elementos valiosos que han prestado sus servicios en pro del Pueblo de Guatemala, durante 25 años consecutivos.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala.
ACUERDA:
Otorgar la condecoración “Ingeniero Julio Obiols” por 25 años consecutivos de servicio a:
Julio Cesar Rodríguez Delgado
Mario Roberto Mendoza
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
Acuerdo de Directorio 02-2008
ACUERDO No. 02-2008
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que en sesión ordinaria del día 9 de julio de 2008 a las 19:00 horas, se reunió el Directorio Central Ad Honorem, con el propósito de llevar a cabo la Elección de Abanderados y Escoltas del Personal Permanente y Ad Honorem, así como la elección del Jefe de Escoltas y Suplentes.
CONSIDERANDO:
Que luego de la exposición y del profundo análisis de la hoja de servicio, calificaciones de Jefes de Servicio de cada uno de los propuestos, se llevó a cabo la elección de los designados como Abanderados, Escoltas, jefes de Abanderados y Escoltas y Suplentes del período de agosto 2008 a agosto 2009.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala y el Acuerdo No. 004-88.
ACUERDA:
1. Designar como Abanderado del Pabellón Nacional al caballero Bombero José Abel Hernández Martínez.
2. Designar como Abanderado del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Boris Iván Mendoza Álvarez.
3. Designar como Escolta No. 1 del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Freddy Aman Diéguez Osorio.
4. Designar como Escolta No. 2 del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Jaime Enrique Cordón.
5. Designar como Suplente I de Escolta del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Erick Rony Morales Gaytan.
6. Designar como Escolta No. 1 del Estandarte del CBM a la Dama Bombero Mandy Andrea López Baungart.
7. Designar como Escolta No. 2 del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Walter Orlando Orellana Solórzano.
8. Designar como Suplente I de Escolta del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Carlos Alberto Vides Noguera.
9. Designar como Jefe de Escoltas al Oficial Jorge Ramírez Beltetón.
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
DIRECTORIO CENTRAL
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que en sesión ordinaria del día 9 de julio de 2008 a las 19:00 horas, se reunió el Directorio Central Ad Honorem, con el propósito de llevar a cabo la Elección de Abanderados y Escoltas del Personal Permanente y Ad Honorem, así como la elección del Jefe de Escoltas y Suplentes.
CONSIDERANDO:
Que luego de la exposición y del profundo análisis de la hoja de servicio, calificaciones de Jefes de Servicio de cada uno de los propuestos, se llevó a cabo la elección de los designados como Abanderados, Escoltas, jefes de Abanderados y Escoltas y Suplentes del período de agosto 2008 a agosto 2009.
POR TANTO:
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 12 Inciso f) del Reglamento Interno vigente del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala y el Acuerdo No. 004-88.
ACUERDA:
1. Designar como Abanderado del Pabellón Nacional al caballero Bombero José Abel Hernández Martínez.
2. Designar como Abanderado del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Boris Iván Mendoza Álvarez.
3. Designar como Escolta No. 1 del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Freddy Aman Diéguez Osorio.
4. Designar como Escolta No. 2 del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Jaime Enrique Cordón.
5. Designar como Suplente I de Escolta del Pabellón Nacional al Caballero Bombero Erick Rony Morales Gaytan.
6. Designar como Escolta No. 1 del Estandarte del CBM a la Dama Bombero Mandy Andrea López Baungart.
7. Designar como Escolta No. 2 del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Walter Orlando Orellana Solórzano.
8. Designar como Suplente I de Escolta del Estandarte del CBM al Caballero Bombero Carlos Alberto Vides Noguera.
9. Designar como Jefe de Escoltas al Oficial Jorge Ramírez Beltetón.
Dado en la Primera Comandancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, a los nueve días del mes de agosto de dos mil ocho. Comuníquese por medio de la Orden General del Día.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)